Rune Bo Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | RL Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 387' DKK BoxLife ApS (2021) |
Største underskud: | -175' DKK BoxLife ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 736' DKK BoxLife ApS (2022) |
Største gæld: | 804' DKK BoxLife ApS (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos BoxLife ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af RL Holding ApS (8 år) |
Karrieren I Danmark startede i 2016 ved RL Holding ApS (tidligere RL Holding IVS) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune Bo Laursen i 4 år 7 måneder, før stoppet den 26. april 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 271' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RL Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Business & Fitness
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BoxLife ApS
Via RL Holding ApS
Direktørposter (2)
-
RL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2016 -
BoxLife ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Box Programing IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2021
Registreringsdato: 10.08.2021 -
RL Holding IVS (Nu: RL Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
Personlig træning v/Rune Laursen (Nu: Business & Fitness) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020
Blå bog (fortsat)
Rune har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
27.10.2022 - 04.07.2024
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
01.04.2019 - 10.08.2021
Ejerandel: 30% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
18.09.2016 - 26.04.2021
Direktør
18.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
20.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rune Bo Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RL Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 215' DKK. Gennem holdingselskabet RL Holding ApS har Rune derfor også andele i BoxLife ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Rune Bo Laursen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BoxLife ApS kunne fremvise et overskud på 387' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BoxLife ApS kunne fremvise et underskud på 175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 291' DKK (BoxLife ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 660' DKK (BoxLife ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 143' DKK (The Box Vejle ApS (Nu: Box 7100 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Rune Lindegaard Nielsen.