Marco Guldmann Nielson
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Cris & Guldmann ApS (Direktør) |
Største overskud: | 91' DKK Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -115' DKK Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 96' DKK Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 68' DKK Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cris & Guldmann ApS (8 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 ved Cris & Guldmann ApS (tidligere Cris & Guldmann IVS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Frederik Kirkeskov Nielsen, Christoffer Vibe Winther Bjerregaard, Aske Tolsgaard at Marco Guldmann Nielson stiftede Cris & Guldmann ApS den dag i september 2016. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Marco nu besiddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udgivelse af bøger. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 115' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Cris & Guldmann ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Guldmanns
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Cris & Guldmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Guldmanns (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Cris & Guldmann ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Marco har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
12.09.2016 - 09.05.2023
Ejer
12.09.2016 - Stadig aktiv
Direktør
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2019 - 01.12.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.10.2019 - 01.12.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) landede et overskud på 91' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Cris & Guldmann IVS (Nu: Cris & Guldmann ApS) landede et underskud på 115' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marco' netværk er Christoffer Vibe Winther Bjerregaard.