Martin Brix Midtgaard
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | brainchild original (Ejer) |
Største overskud: | 1.142' DKK brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.061' DKK Brix Midtgaard Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.598' DKK brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Brainchild ApS (8 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2016 i brainchild original i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Martin Brix Midtgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i , inden stoppet d. 12. september 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brix Midtgaard Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Brainchild ApS
Via Brix Midtgaard Holding ApS -
Poster Fairytale ApS
Via Brix Midtgaard Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Brix Midtgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2021 -
Brainchild ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2016 -
Poster Fairytale ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2024
Tidslinje (12)
-
Poster Fairytale ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Brix Midtgaard Holding ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
Brix Midtgaard Holding ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.05.2021 - 06.06.2021
Direktør og Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2021 - 22.01.2024
Ejer
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
12.09.2016 - 04.05.2021
Direktør og Reel ejer
12.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
07.09.2016 - 12.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Brix Midtgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brix Midtgaard Holding ApS (75% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.448' DKK. Gennem sit holdingselskab Brix Midtgaard Holding ApS har Martin dermed også andele i Brainchild ApS (100%) & Poster Fairytale ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Brix Midtgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS) landede et overskud på 1.142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 376' DKK (brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.448' DKK (Brix Midtgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 823' DKK (brainchild IVS (Nu: Brainchild ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Anne Jacobsen.