Jani Lis Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN TRANEKÆR DANMARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6' DKK FONDEN TRANEKÆR DANMARK (2014) |
Største underskud: | -36' DKK FONDEN TRANEKÆR DANMARK (2017) |
Største egenkapital: | 395' DKK FONDEN TRANEKÆR DANMARK (2014) |
Største gæld: | 38' DKK FONDEN TRANEKÆR DANMARK (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRK. ELSE CATHRINE BOESGAARDS OG PROPRIETÆR RASMUS BOESGAARDS LEGAT (2 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 hos FONDEN TRANEKÆR DANMARK med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jani Lis Hansen i 1 år, før stoppet d. 14. juni 2017.
Virksomhedens branche var dengang indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 6' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. juni 2020.
Tidslinje (2)
-
FONDEN TRANEKÆR DANMARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2017
Registreringsdato: 14.06.2017 -
FONDEN TRANEKÆR DANMARK
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2016
Registreringsdato: 27.05.2016
Blå bog (fortsat)
Jani har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2016 - 14.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jani' netværk er Michael Nordtorp Vestergaard.