Erik Magnus Erikson
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Zacco Digital Trust Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.252' DKK ZACCO DENMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -5.026' DKK ZACCO DENMARK A/S (2017) |
Største egenkapital: | 62.501' DKK ZACCO DENMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 70.582' DKK ZACCO DENMARK A/S (2016) |
Flest årsværk: | 113 årsværk hos ZACCO DENMARK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Zacco Digital Trust Denmark A/S (8 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2016 ved Zacco Digital Trust Denmark A/S (tidligere ZACCO INNOVATION TECHNOLOGY ORESUND A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Erik Magnus Erikson nu besiddet i 8 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022 kunne fremvise et underskud på 1.409' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Zacco IP Services A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2021 -
Zacco Digital Trust Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2016
Tidslinje (4)
-
Zacco IP Services A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021 -
ZACCO DENMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2017
Registreringsdato: 10.04.2017 -
ZACCO DENMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2016
Registreringsdato: 16.09.2016
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2016 - 10.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Magnus Erikson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ZACCO DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 5.074' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved ZACCO DENMARK A/S der præsenterede et underskud på 5.026' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2016 til i dag hos Zacco Digital Trust Denmark A/S.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Orca Bidco Limited.