Patricia Maria Quinn
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Buhl & Quinn Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 121' DKK Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) (2022) |
Største underskud: | -298' DKK Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 40' DKK Buhl & Quinn Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 989' DKK Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Buhl & Quinn Holding ApS (8 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2016 hos Buhl & Quinn Holding ApS (tidligere Buhl & Quinn Holding IVS) som Ejer og Direktør. Patricia Maria Quinn købte en andel af virksomheden den 31. august 2016 og fik en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Patricia af: Jesper Buhl Klærke. Titlen som Ejer og Direktør har Patricia nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Buhl & Quinn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Quinnkelleher ApS
Via Buhl & Quinn Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Buhl & Quinn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2016 -
Quinnkelleher ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2024
Tidslinje (5)
-
Quinnkelleher ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Buhl & Quinn Holding IVS (Nu: Buhl & Quinn Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2016
Registreringsdato: 31.08.2016
Blå bog (fortsat)
Patricia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.08.2016 - 27.08.2024
Reel ejer
31.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
28.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.08.2016 - 19.08.2024
Ejer og Direktør
31.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Patricia Maria Quinn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Buhl & Quinn Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab Buhl & Quinn Holding ApS har Patricia dermed også ejerandele i Quinnkelleher ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Patricia Maria Quinn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) fremviste et overskud på 121' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS) fremviste et underskud på 298' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Buhl & Quinn Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -244' DKK (Buhl & Quinn IVS (Nu: Quinnkelleher ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Patricia' netværk er John Mel Kelleher.