Nathalie Hviid Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Nathalie Hviid Beauty Concept (Ejer) |
Største overskud: | 664' DKK Nathalie Hviid Østerbro ApS (2022-23) |
Største underskud: | -8' DKK Nathalie Hviid Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 815' DKK Nathalie Hviid Østerbro ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.011' DKK Nathalie Hviid Østerbro ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Nathalie Hviid Østerbro ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nathalie Hviid Beauty Concept (6 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2016 hos Nathalie Hviid Beauty Concept (tidligere Nathalie Hviid) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nathalie Hviid Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Nathalie i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 8. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor skønheds- og hudpleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nathalie Hviid Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nathalie Hviid Østerbro ApS
Via Nathalie Hviid Holding ApS -
Nathalie Hviid Hørsholm ApS
Via Nathalie Hviid Holding ApS -
Nordic Recruitment ApS
Via Nathalie Hviid Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Nordic Recruitment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2023 -
Nathalie Hviid Østerbro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2021 -
Nathalie Hviid Hørsholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2021 -
Nathalie Hviid Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2021
Tidslinje (9)
-
Nordic Recruitment ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
Nathalie Hviid (Nu: Nathalie Hviid Beauty Concept) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023 -
Nathalie Hviid Hørsholm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021
Blå bog (fortsat)
Nathalie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 08.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
21.06.2021 - 27.06.2021
Direktør og Reel ejer
21.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nathalie Hviid Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nathalie Hviid Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 134' DKK. Igennem sit holdingselskab Nathalie Hviid Holding ApS har Nathalie dermed også ejerandele i Nathalie Hviid Østerbro ApS (100%), Nathalie Hviid Hørsholm ApS (100%) samt Nordic Recruitment ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nathalie Hviid Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Nathalie Hviid Østerbro ApS fremviste et overskud på 664' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Nathalie Hviid Holding ApS fremviste et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 664' DKK (Nathalie Hviid Østerbro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 815' DKK (Nathalie Hviid Østerbro ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 134' DKK (Nathalie Hviid Holding ApS).