Rasool Alizadeh Fakouri
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Nova Møbler Helsingør I/S (Ejer) |
Største overskud: | 284' DKK Danmad. ApS (2022) |
Største underskud: | -7' DKK Develo ApS (2022) |
Største egenkapital: | 395' DKK Danmad. ApS (2022) |
Største gæld: | 1.136' DKK Danmad. ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Danmad. ApS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 ved Nova Møbler Helsingør I/S (tidligere Mars I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Seyedarash Hasheminasab at Rasool Alizadeh Fakouri stiftede Nova Møbler Helsingør I/S den dag i september 2016. Rollen som Ejer og Stifter bestred Rasool i 4 måneder, før stoppet den 20. januar 2017.
Virksomheden opererede indenfor møbelforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DR2 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Danmad. ApS UNDER KONKURS
Via DR2 Holding ApS -
Develo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via DR2 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
DR2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2022
Tidslinje (16)
-
Develo ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Danmad. ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Danmad. ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.08.2022
Registreringsdato: 02.08.2022
Blå bog (fortsat)
Rasool har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
11.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.01.2024 - 16.09.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
11.07.2022 - 02.09.2024
Reel ejer
22.07.2022 - 01.08.2022
Reel ejer
02.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
16.06.2020 - 18.05.2021
Ejer
16.06.2020 - 02.08.2022
Reel ejer
16.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
13.08.2021 - 29.09.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.02.2019 - 12.04.2021
Reel ejer
17.06.2019 - 12.04.2021
Ejerandel: 50%
Rasool Alizadeh Fakouri er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DR2 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet DR2 Holding ApS har Rasool derfor også andele i Danmad. ApS (100%) og Develo ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Rasool Alizadeh Fakouri, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Danmad. ApS kunne fremvise et overskud på 284' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Develo ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.