Aws Fakry Abdull-Muhsin
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Norex Travel ApS (Direktør) |
Største overskud: | 162' DKK Norex Exchange IVS (Nu: Storkøbenhavns Catering 2019 IVS) (2016-17) |
Største underskud: | -327' DKK Norex Travel ApS (2018) |
Største egenkapital: | 289' DKK Norex Travel ApS (2022) |
Største gæld: | 901' DKK Norex Travel ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Norex Travel ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Norex Travel ApS (8 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2016 hos Norex Travel ApS i rollen som Direktør og Ejer. Aws Fakry Abdull-Muhsin erhvervede virksomheden Norex Travel ApS d. 18. august 2016. Aws har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør og Ejer har Aws nu bestreddet i 3 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 181' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Norex Travel ApS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (9)
-
Norex Travel ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
Norex Travel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
Norex Travel ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.07.2020
Registreringsdato: 30.07.2020
Blå bog (fortsat)
Aws har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.08.2016 - 30.07.2020
Ejer
18.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
12.10.2020 - 11.02.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.12.2016 - 24.01.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Norex Exchange IVS (Nu: Storkøbenhavns Catering 2019 IVS) kunne fremvise et overskud på 162' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Norex Travel ApS kunne fremvise et underskud på 327' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Aws' netværk er Malak Al Sawaf.