Oliver Lui Roepstorff
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | PI ROEPSTORFF ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.618' DKK Fam. Roepstorff Holding II ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.603' DKK Fam. Roepstorff Holding II ApS (2023) |
Største gæld: | 4.574' DKK Fam. Roepstorff Holding II ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fam. Roepstorff Holding II ApS (3 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 hos PI ROEPSTORFF ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør havde Oliver Lui Roepstorff i 2 år, inden stoppet den 26. august 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Roepstorff Holding II ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ROEPSTORFF ApS
Via Fam. Roepstorff Holding II ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Fam. Roepstorff Holding II ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
PI ROEPSTORFF ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2018
Registreringsdato: 30.10.2018 -
PI ROEPSTORFF ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2018
Registreringsdato: 26.08.2018
Blå bog (fortsat)
Oliver har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Direktør
17.08.2016 - 26.08.2018
Ejer
05.09.2016 - 30.10.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Fam. Roepstorff Holding II ApS landede et overskud på 2.618' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Oliver' netværk er Jeanett Roepstorff.