Drazen Matic
Erhvervsaktiv: | 31. aug. 2016 - 26. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Pasta House De gli Amici I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KALIMudra (1 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Drazen Matic. Den første gang Drazen var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2016 i Pasta House De gli Amici I/S i rollen som Ejer. Drazen Matic købte en del af virksomheden d. 31. august 2016 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Drazen af: Dimitar Dimitrovski. Hvervet som Ejer bestred Drazen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2017.
Tidslinje (4)
-
KALIMudra (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
KALIMudra (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Pasta House De gli Amici I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2017
Registreringsdato: 31.01.2017
Blå bog (fortsat)
Drazen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2023 - 26.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
31.08.2016 - 31.01.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager