Frida Veng Ørnskov
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 12. november 2019 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 61.411' DKK HTMJ INVEST A/S (2017-18) |
Største underskud: | -9.814' DKK Vordingborg Biofuel ApS (Nu: GREEN2X A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 130.170' DKK HTMJ INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 101.726' DKK HTMJ INVEST A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VENG INVEST SKANDERBORG ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VENG INVEST SKANDERBORG ApS (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 i Selskabet af 12. november 2019 ApS (tidligere Angels Fund Invest ApS) i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Frida Veng Ørnskov i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 29. december 2018.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et underskud på 7' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FV01042016 ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
VENG INVEST SKANDERBORG ApS
Via FV01042016 ApS -
VENG Energy ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
Green2x Holding ApS
Via VENG Energy ApS -
GREEN2X A/S
Via Green2x Holding ApS -
KK 17 ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
SB57 ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
HTMJ INVEST A/S
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS
Tidslinje (1)
-
FV01042016 ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2016
Registreringsdato: 27.05.2016
Blå bog (fortsat)
Frida har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,99% -
Ejer
27.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99,99% -
Reel ejer
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,99% -
Reel ejer
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
11.08.2020 - 21.01.2022
Ejerandel: 12,4%
Frida Veng Ørnskov er desuden indehaver af holdingselskabet VENG Energy ApS (39,99% ejerskab). Gennem holdingselskabet VENG Energy ApS ejes der også andele i Green2x Holding ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Frida Veng Ørnskov, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Frida' netværk er Jesper Bruun Jørgensen Ørnskov.