Jonas Sonne Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Esven & Sonne ApS (Ejer) |
Største overskud: | 783' DKK Esven & Sonne ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.906' DKK Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.347' DKK Esven & Sonne Holding ApS (2017-18) |
Største gæld: | 2.901' DKK Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Esven & Sonne ApS (7 år 3 måneder) |
Det startede i 2016 hos Esven & Sonne ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartneren Jakob Gade Esven at Jonas Sonne Larsen stiftede Esven & Sonne ApS den dag i juli 2016. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Jonas i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 20. november 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 783' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sonne Event
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Esven & Sonne Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
Esven & Sonne Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
Esven & Sonne ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jonas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.06.2022 - 21.05.2024
Ejerandel: 25,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.11.2017 - 22.11.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.07.2016 - 10.11.2023
Reel ejer
28.07.2016 - 20.11.2017
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
19.03.2019 - 24.02.2023
Reel ejer
01.07.2020 - 01.02.2023
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Esven & Sonne ApS kunne fremvise et overskud på 783' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS) kunne fremvise et underskud på 1.906' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 53' DKK (Mørsons Færdigretter ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.906' DKK (Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (Hvolbøll - Mørup Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.568' DKK (Esven & Sonne & Mørup ApS (Nu: Mørup & Norby ApS)).