Peter Boris Chlopotin Gersling
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | South Pacific Logistics, Filial af South Pacific Logistics SpA, Chile (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af Overseas Transport Company ApS (8 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2016 hos South Pacific Logistics, Filial af South Pacific Logistics SpA, Chile som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Boris Chlopotin Gersling i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 23. februar 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. februar 2018.
Direktørposter (2)
-
Overseas Transport Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2016 -
Consolidated Forwarding Corporation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2016
Tidslinje (4)
-
South Pacific Logistics, Filial af South Pacific Logistics SpA, Chile (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2018
Registreringsdato: 23.02.2018 -
Consolidated Forwarding Corporation ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.07.2016
Registreringsdato: 27.07.2016 -
Overseas Transport Company ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.07.2016
Registreringsdato: 27.07.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2016 - 23.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Kronborg.