Henrik Sejer Gelineck Berg
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mediaworkers Administration ApS (Direktør) |
Største overskud: | 628' DKK MEDIAWORKERS ApS (2014) |
Største underskud: | -7.118' DKK Colibo A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 7.882' DKK Colibo A/S (2016-17) |
Største gæld: | 19.979' DKK Colibo A/S (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos MEDIAWORKERS ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gelineck Berg ApS (6 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2016 i Mediaworkers Administration ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Henrik Sejer Gelineck Berg i 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 93' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gelineck Berg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WebPuls ApS UNDER KONKURS
Via Gelineck Berg ApS
Direktørposter (1)
-
Gelineck Berg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
WebPuls ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023 -
WebPuls ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
WebPuls ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2018 - 03.07.2022
Reel ejer
01.08.2018 - 31.07.2022
Direktør
04.07.2022 - 28.02.2023
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 12.10.2023
Reel ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2020 - 18.05.2022
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.01.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.05.2016 - 30.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Mediaworkers Administration ApS kunne fremvise et overskud på 93' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WebPuls ApS kunne fremvise et underskud på 597' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6' DKK (Colibo A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (Gelineck Berg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -56' DKK (Gelineck Berg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.971' DKK (Colibo A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Sonny Leach.