Rasmus Scholdan Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Scholdan-Lentz (Ejer) |
Største overskud: | 1.191' DKK Rasmus Scholdan Holding IVS (Nu: Rasmus Scholdan Holding ApS) (2018) |
Største underskud: | -3.267' DKK POUL HANSEN LÆDERVARER ApS (2015) |
Største egenkapital: | 6.529' DKK POUL HANSEN LÆDERVARER ApS (2014) |
Største gæld: | 9.390' DKK POUL HANSEN LÆDERVARER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos POUL HANSEN LÆDERVARER ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af CEO Clothing ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2016 i Scholdan-Lentz i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rasmus Scholdan Kristiansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rasmus i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CEO Clothing ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Rasmus Scholdan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
POUL HANSEN LÆDERVARER ApS
Via Rasmus Scholdan Holding ApS
Direktørposter (2)
-
POUL HANSEN LÆDERVARER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2018 -
Rasmus Scholdan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Scholdan-Lentz (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Rasmus Scholdan Holding IVS (Nu: Rasmus Scholdan Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2018
Registreringsdato: 03.12.2018 -
Rasmus Scholdan Holding IVS (Nu: Rasmus Scholdan Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
14.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
16.05.2018 - 23.11.2018
Ejer
16.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rasmus Scholdan Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rasmus Scholdan Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -221' DKK. Gennem sit holdingselskab Rasmus Scholdan Holding ApS har Rasmus dermed også andele i POUL HANSEN LÆDERVARER ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rasmus Scholdan Kristiansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Rasmus Scholdan Holding IVS (Nu: Rasmus Scholdan Holding ApS) landede et overskud på 1.191' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor POUL HANSEN LÆDERVARER ApS landede et underskud på 879' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 879' DKK (POUL HANSEN LÆDERVARER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (POUL HANSEN LÆDERVARER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -221' DKK (Rasmus Scholdan Holding IVS (Nu: Rasmus Scholdan Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Stefan Arndt Juul Nielsen.