Lukas Søndergaard Harder
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Harder Injuries (Ejer) |
Største overskud: | 1' DKK TannusDenmark ApS (2023) |
Største underskud: | -186' DKK TannusDenmark ApS (2020) |
Største egenkapital: | 40' DKK Lukes Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 536' DKK TannusDenmark ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TannusDenmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af TannusDenmark ApS (5 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2016 ved Harder Injuries med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lukas Søndergaard Harder der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lukas i 8 måneder, før stoppet den 11. marts 2017.
Virksomheden opererede indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lukes Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TannusDenmark ApS
Via Lukes Holding ApS
Direktørposter (2)
-
TannusDenmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2018 -
Lukes Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Harder Holdings ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
Lukes Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021 -
Lukes Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021
Blå bog (fortsat)
Lukas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.10.2018 - 21.04.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.03.2018 - 28.02.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2018 - 12.03.2019
Reel ejer
01.08.2018 - 12.03.2019
Ejerandel: 100%
Lukas Søndergaard Harder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lukes Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Lukes Holding ApS har Lukas derfor også ejerandele i TannusDenmark ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Lukas Søndergaard Harder, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TannusDenmark ApS kunne offentliggøre et overskud på 1' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TannusDenmark ApS kunne offentliggøre et underskud på 186' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1' DKK (TannusDenmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Lukes Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -475' DKK (TannusDenmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lukas' netværk er Niclas Valentin Barilaro Løvkvist.