Anders Øllgaard Sloth Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AK Engineering (Ejer) |
Største overskud: | 540' DKK AK Engineering ApS (2018-19) |
Største underskud: | -33' DKK Syman ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.397' DKK AK Engineering Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 431' DKK AK Engineering ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AK Engineering ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AK Engineering Holding ApS (6 år 6 måneder) |
Det startede i 2016 hos AK Engineering i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anders Øllgaard Sloth Kristensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 2 år 6 måneder, før stoppet d. 30. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AK Engineering Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AK Engineering ApS
Via AK Engineering Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AK Engineering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2018 -
AK Engineering Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Syman ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
AK Engineering (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2018
Registreringsdato: 30.12.2018 -
Syman ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.04.2018 - 30.09.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
28.06.2016 - 30.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Øllgaard Sloth Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AK Engineering Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.397' DKK. Gennem holdingselskabet AK Engineering Holding ApS har Anders derfor også andele i AK Engineering ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Anders Øllgaard Sloth Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor AK Engineering ApS kunne fremvise et overskud på 540' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Syman ApS kunne fremvise et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 292' DKK (AK Engineering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.397' DKK (AK Engineering Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 279' DKK (AK Engineering ApS).