Frederik Valsgaard Larnkjær
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brdr. Larnkjær Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 309' DKK EJENDOMSMÆGLERHUSET KØGE ApS (2016) |
Største underskud: | -365' DKK EJENDOMSMÆGLERHUSET KØGE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 21' DKK Brdr. Larnkjær Holding ApS (2016) |
Største gæld: | 891' DKK EJENDOMSMÆGLERHUSET KØGE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSMÆGLERHUSET KØGE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frederik Larnkjær Holding ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2016 hos Brdr. Larnkjær Holding ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Frederik Valsgaard Larnkjær i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 1. marts 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 18' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Frederik Larnkjær Holding ApS
Ejerandel: 100% -
FLITCO
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Frederik Larnkjær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Tidslinje (9)
-
FF Data I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
Brdr. Larnkjær Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
FLITCO (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2022
Registreringsdato: 02.03.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
28.06.2016 - 23.10.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.01.2021 - 13.07.2023
Ejerandel: 25% -
Ejer
30.06.2016 - 30.06.2016
Reel ejer
30.06.2016 - 30.06.2016
Reel ejer
01.07.2016 - 11.07.2023
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor EJENDOMSMÆGLERHUSET KØGE ApS kunne offentliggøre et overskud på 309' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Frederik Larnkjær Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 46' DKK.