Sikandar Yousaf
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | tolkevæsenet (Ejer) |
Største overskud: | 405' DKK SY Administration ApS (2023) |
Største underskud: | -150' DKK SY Administration ApS (2019) |
Største egenkapital: | 582' DKK SY Administration ApS (2023) |
Største gæld: | 7.903' DKK SY Administration ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SY Administration ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SY Holding ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 i tolkevæsenet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Sikandar Yousaf der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sikandar i 3 måneder, inden stoppet d. 11. oktober 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor oversættelse og tolkning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SY Trading ApS
Ejerandel: 100% -
SY Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SY Administration ApS
Via SY Holding ApS -
SY Invest ApS
Via SY Holding ApS
Direktørposter (4)
-
SY Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021 -
SY Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2018 -
SY Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2018 -
SY Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2023
Tidslinje (16)
-
SY Trading ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2023
Registreringsdato: 23.09.2023 -
SY Trading ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.09.2023
Registreringsdato: 23.09.2023 -
SY Administration ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022
Blå bog (fortsat)
Sikandar har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.01.2018 - 14.01.2018
Reel ejer
14.01.2018 - 31.03.2022
Direktør
14.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2022 - 13.10.2022
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 14.10.2022
Reel ejer
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2017 - 28.02.2018
Direktør og Ejer
23.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 11.10.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sikandar Yousaf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SY Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 425' DKK. Igennem sit holdingselskab SY Holding ApS har Sikandar dermed også ejerandele i SY Trading ApS (100%), SY Administration ApS (100%) & SY Invest ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Sikandar Yousaf, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SY Administration ApS fremviste et overskud på 405' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SY Administration ApS fremviste et underskud på 150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 405' DKK (SY Administration ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Kvik Fragtmænd IVS (Nu: SY Trading ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 582' DKK (SY Administration ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -107' DKK (SY Invest ApS).