Johan Weltzin Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2015 (8 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | COOL SPACE F.M.B.A (Direktør) |
Største overskud: | 89.696' DKK FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING (2021) |
Største underskud: | -234.943' DKK SEF A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.520.467' DKK SVENDBORG FORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 397.835' DKK SVENDBORG SPILDEVAND A/S (2016) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nærvarme Danmark A/S (2 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 hos COOL SPACE F.M.B.A i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Johan Weltzin Kristensen i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 31. august 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et underskud på 13' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. november 2019.
Bestyrelsesposter (14)
-
Nærvarme Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.05.2022 -
FLOW ELNET A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 21.03.2024 -
SEF ENERGI A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.05.2022 -
FIBERLAN A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.05.2022 -
SVENDBORG VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
SVENDBORG VEJBELYSNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2022 -
SVENDBORG SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
SEF A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.05.2022 -
SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
SVENDBORG AFFALD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
SVENDBORG FORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.05.2022 -
SVENDBORG VE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022 -
Teknologisk Arbejderkooperativ FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024
Tidslinje (20)
-
FLOW ELNET A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
FLOW ELNET A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
Teknologisk Arbejderkooperativ FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024
Blå bog (fortsat)
Johan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johan Weltzin Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING der præsenterede et overskud på 78.752' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SEF A/S der præsenterede et underskud på 234.943' DKK.
Johan har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos SEF A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 78.752' DKK (FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.822' DKK (Nærvarme Danmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.520.467' DKK (SVENDBORG FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.030' DKK (Nærvarme Danmark A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Ole Steensberg Øgelund.