Caroll Waltraud Stie
Erhvervsaktiv: | 27. jun. 2016 - 28. jun. 2019 |
Karrieren startede hos: | koppen i/s (Ejer) |
Største overskud: | 3' DKK Koppen 2019 ApS (2023) |
Største underskud: | -271' DKK C & F Holding af 2019 ApS (2019) |
Største egenkapital: | -45' DKK C & F Holding af 2019 ApS (2019) |
Største gæld: | 718' DKK Koppen 2019 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Restaurant Hjørnet af 2019 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af C & F Holding af 2019 ApS (5 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 hos koppen i/s i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Flemming Nielsen Skøtt at Caroll Waltraud Stie stiftede koppen i/s den dag i juni 2016. Titlen som Ejer og Stifter havde Caroll i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 30. september 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C & F Holding af 2019 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Koppen 2019 ApS
Via C & F Holding af 2019 ApS
Direktørposter (2)
-
C & F Holding af 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2019 -
Koppen 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019
Tidslinje (11)
-
Restaurant Hjørnet af 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2022
Registreringsdato: 12.01.2022 -
koppen i/s (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
Koppen 2019 ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Caroll har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør og Reel ejer
24.05.2019 - 10.01.2024
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
27.06.2016 - 30.09.2019
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
28.06.2019 - 28.06.2019
Reel ejer og Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 31.12.2017
Ejerandel: 90%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Koppen 2019 ApS landede et overskud på 3' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor C & F Holding af 2019 ApS landede et underskud på 271' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3' DKK (Koppen 2019 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (C & F Holding af 2019 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -70' DKK (C & F Holding af 2019 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -172' DKK (Koppen 2019 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Caroll' netværk er Flemming Nielsen Skøtt.