Marc Seerup Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Serup Olesen Ejendomme (Ejer) |
Største overskud: | 8.010' DKK P S O HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -27' DKK MSO Holding, Brande ApS (2019) |
Største egenkapital: | 106.605' DKK P S O HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 20.229' DKK CARGO-LINK A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos H. SEERUP OLESEN A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Serup Olesen Ejendomme (8 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2016 hos M. Serup Olesen Ejendomme (tidligere M. Serup Olesen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Marc Seerup Olesen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Marc nu besiddet i 8 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
M. Serup Olesen Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MSO Holding, Brande ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
P S O HOLDING ApS
Via MSO Holding, Brande ApS -
H S O INVEST A/S
Via P S O HOLDING ApS -
HSO EJENDOMME ApS
Via H S O INVEST A/S -
JSO Ejendomme ApS
Via H S O INVEST A/S -
H. SEERUP OLESEN A/S
Via P S O HOLDING ApS -
Imbro Vækst - Risskov A/S
Via P S O HOLDING ApS -
Borresøvej 27 ApS
Via Imbro Vækst - Risskov A/S
Repræsentant (1)
-
Round Table 29 Brande
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.12.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
H. SEERUP OLESEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2017 -
H S O INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
CARGO-LINK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Round Table 29 Brande
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
MSO Holding, Brande ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2019
Registreringsdato: 27.06.2019
Blå bog (fortsat)
Marc har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Marc Seerup Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSO Holding, Brande ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.339' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet P S O HOLDING ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marc Seerup Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Marc Seerup Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos H. SEERUP OLESEN A/S der præsenterede et overskud på 7.279' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos CARGO-LINK A/S der præsenterede et underskud på 14' DKK.
Marc har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos H S O INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.279' DKK (H. SEERUP OLESEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 72.417' DKK (P S O HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 807' DKK (JSO Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marc' netværk er Peter Seerup Olesen.