Sirpa Sallanko
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | iLOQ Danmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 438' DKK iLOQ Danmark ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.444' DKK iLOQ Danmark ApS (2023) |
Største gæld: | 2.856' DKK iLOQ Danmark ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos iLOQ Danmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af iLOQ Danmark ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 i iLOQ Danmark ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Sirpa Sallanko i 3 år, inden stoppet d. 25. juni 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 436' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
iLOQ Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2017
Tidslinje (3)
-
iLOQ Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019 -
iLOQ Danmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2017
Registreringsdato: 20.03.2017 -
iLOQ Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Sirpa' netværk er Dennis Overvad Christiansen.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?