Julius Lieberknecht
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JD Tattoo (Ejer) |
Største overskud: | 46' DKK Lumant ApS (2021-22) |
Største underskud: | -8' DKK Lumant ApS (2023) |
Største egenkapital: | 78' DKK Lumant ApS (2021-22) |
Største gæld: | 346' DKK Lumant ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Lumant ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Lumant ApS (2 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2020 i JD Tattoo i hvervet som Ejer. Julius Lieberknecht købte virksomheden JD Tattoo den 28. april 2020. Julius der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Julius i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Golden Hands Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 25-33.33% -
Cozy Vejle 2024 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lumant ApS
Via Golden Hands Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lumant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2022 -
Cozy Vejle 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024
Tidslinje (14)
-
Golden Hands Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Cozy Vejle 2024 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Cozy Vejle 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Julius har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
06.06.2023 - 22.08.2024
Ejer
06.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27% -
Stifter og Ejer
28.12.2021 - 04.04.2022
Reel ejer
28.12.2021 - 04.04.2022
Direktør
28.12.2021 - 06.04.2022
Ejer
05.04.2022 - 06.06.2023
Reel ejer
05.04.2022 - 21.02.2024
Direktør
07.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.02.2024 - 05.03.2024
Ejerandel: 27% -
Ejer
28.04.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Julius Lieberknecht er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Golden Hands Holding ApS (27% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Golden Hands Holding ApS har Julius dermed også andele i Lumant ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Julius Lieberknecht, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Lumant ApS landede et overskud på 46' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Lumant ApS landede et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Julius' netværk er René Thyge Nielsen.