Åse Nørgaard
Erhvervsaktiv: | 14. mar. 2016 - 7. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 700' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -119' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 8.097' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 7.980' DKK VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (7 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Åse Nørgaard. Sidst Åse var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2016 ved VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Det er præcis 7 år 5 måneder siden. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Åse Nørgaard i 1 år, før stoppet den 2. april 2017.
I dag arbejder virksomheden med supermarkeder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 342' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2017
Registreringsdato: 03.04.2017 -
VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2017
Registreringsdato: 02.04.2017
Blå bog (fortsat)
Åse Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 700' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 119' DKK.
Åse har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2017 til 2024 hos VEMB OG OMEGNS BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Åse' netværk er Andre Corfitz Knudsen.