Frederik Top Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Top Entreprise (Ejer) |
Største overskud: | 381' DKK Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS) (2021) |
Største underskud: | -170' DKK Top Hansen Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 338' DKK Top Hansen Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 1.230' DKK Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Top Entreprise (8 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2016 ved Top Entreprise (tidligere FT Auto) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frederik Top Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Frederik nu besiddet i 8 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Top Entreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Top Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BRDR. HANSEN ENTREPRISE ApS
Via Top Hansen Holding ApS -
Top Hansen ApS
Via Top Hansen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Top Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2021 -
Top Hansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Top Hansen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
17.02.2021 - 12.08.2024
Ejerandel: 100%
Frederik Top Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Top Hansen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 260' DKK. Igennem sit holdingselskab Top Hansen Holding ApS har Frederik dermed også ejerandele i BRDR. HANSEN ENTREPRISE ApS (20-24.99%) og Top Hansen ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frederik Top Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Top Hansen ApS (Nu: Selskabet af 23. marts 2023 ApS) fremviste et overskud på 381' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Top Hansen Holding ApS fremviste et underskud på 170' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 136' DKK (Top Hansen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 260' DKK (Top Hansen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 145' DKK (Top Hansen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Frank August Hansen.