Mikael Hermann Kamstrup
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | THE PUREBABY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 300' DKK THE PUREBABY ApS (2014-15) |
Største underskud: | -630' DKK THE PUREBABY ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 589' DKK THE PUREBABY ApS (2013-14) |
Største gæld: | 3.914' DKK THE PUREBABY ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos THE PUREBABY ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GENTOFTE KOMMUNELÆRERFORENING (3 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 ved THE PUREBABY ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Hermann Kamstrup i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. juli 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 630' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikael Kamstrup Cykling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Mikael Kamstrup Cykling (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
THE PUREBABY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
THE PUREBABY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016
Blå bog (fortsat)
Mikael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2016 - 01.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Niels Jørgen Engel.