Stine Winkel Dalberg
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SD Invest Group ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.476' DKK Martin Winkel Entreprenør og Brolægger A/S (Nu: Selskabet af 19. januar 2024 A/S) (2019) |
Største underskud: | -3.490' DKK Martin Winkel Entreprenør og Brolægger A/S (Nu: Selskabet af 19. januar 2024 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 8.857' DKK Martin Winkel Entreprenør og Brolægger A/S (Nu: Selskabet af 19. januar 2024 A/S) (2020) |
Største gæld: | 19.034' DKK SD Forlag IvS (Nu: Mast Ejendomsselskab ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos Martin Winkel Entreprenør og Brolægger A/S (Nu: Selskabet af 19. januar 2024 A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SD Invest Group ApS (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2016 ved SD Invest Group ApS (tidligere SD Invest Group IvS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør bestred Stine Winkel Dalberg i 2 år 5 måneder, før stoppet den 27. november 2018.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 683' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SD Invest Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Mast Ejendomsselskab ApS
Via SD Invest Group ApS -
Mast Maskiner Aps
Via SD Invest Group ApS -
Byens Bar, Asnæs ApS
Via SD Invest Group ApS -
Mast Forsyning ApS
Via SD Invest Group ApS -
Mast Brolægning ApS
Via SD Invest Group ApS
Direktørposter (2)
-
SD Invest Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2019 -
Byens Bar, Asnæs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SD Rengøring og Service Aps (Nu: Mast Maskiner Aps)
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Martin Winkel Entreprenør og Brolægger A/S (Nu: Selskabet af 19. januar 2024 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Byens Bar, Asnæs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021
Blå bog (fortsat)
Stine har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Reel ejer
19.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.08.2017 - 26.02.2024
Reel ejer
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2017 - 22.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Stine Winkel Dalberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SD Invest Group ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.380' DKK. Igennem holdingselskabet SD Invest Group ApS har Stine derfor også ejerandele i Mast Ejendomsselskab ApS (33.34-49.99%), Mast Maskiner Aps (33.34-49.99%), Byens Bar, Asnæs ApS (50-66.65%), Mast Forsyning ApS (33.34-49.99%) og Mast Brolægning ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Stine Winkel Dalberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SD Invest Group IvS (Nu: SD Invest Group ApS) kunne offentliggøre et overskud på 713' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Byens Bar, Asnæs ApS kunne offentliggøre et underskud på 163' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.183' DKK (SD Forlag IvS (Nu: Mast Ejendomsselskab ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 162' DKK (Byens Bar, Asnæs ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.403' DKK (SD Forlag IvS (Nu: Mast Ejendomsselskab ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -210' DKK (Byens Bar, Asnæs ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Martin Winkel Dalberg.