Teresa Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clinique H ApS (Ejer) |
Største overskud: | 36' DKK Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (2017) |
Største underskud: | -141' DKK Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 128' DKK Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (2018) |
Største gæld: | 552' DKK Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Clinique H ApS (8 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2016 i Clinique H ApS (tidligere Clinique H IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partneren Nele Lægdsgaard Sommerdag at Teresa Jensen stiftede Clinique H ApS den dag i maj 2016. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Teresa nu bestreddet i 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor skønheds- og hudpleje.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Clinique H ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Clinique H ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2019
Tidslinje (8)
-
Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2019
Registreringsdato: 11.10.2019 -
Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019 -
Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) kunne offentliggøre et overskud på 36' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Clinique H IVS (Nu: Clinique H ApS) kunne offentliggøre et underskud på 141' DKK.