Mathias Hammerich Wagner
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hofstra & Wagner I/S (Ejer) |
Største overskud: | 716' DKK Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) (2023) |
Største underskud: | -584' DKK Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 820' DKK Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) (2022) |
Største gæld: | 7.723' DKK Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hofstra & Wagner I/S (4 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2016 hos Hofstra & Wagner I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Oliver Hofstra Rasmussen at Mathias Hammerich Wagner stiftede Hofstra & Wagner I/S den dag i april 2016. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mathias i 4 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mathias Wagner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hofstra & Wagner ApS
Via Mathias Wagner Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mathias Wagner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022 -
Hofstra & Wagner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2020
Tidslinje (17)
-
Mathias Wagner Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
Mathias Wagner Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
MW Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Mathias har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
08.12.2020 - 25.08.2022
Ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Direktør
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.02.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - 31.12.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
26.01.2017 - 09.11.2020
Ejerandel: 33.34-49.99%
Mathias Hammerich Wagner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mathias Wagner Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Igennem holdingselskabet Mathias Wagner Holding ApS har Mathias derfor også ejerandele i Hofstra & Wagner ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Mathias Hammerich Wagner, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) kunne offentliggøre et overskud på 716' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS) kunne offentliggøre et underskud på 584' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 716' DKK (Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Mathias Wagner Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 668' DKK (Hofstra & Wagner Aarup ApS (Nu: Hofstra & Wagner ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Mathias Wagner Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Oliver Hofstra Rasmussen.