Nanna Kjær Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nanna Kjær Fotografi (Ejer) |
Største overskud: | 60' DKK Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (2020) |
Største underskud: | -202' DKK Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 33' DKK Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (2020) |
Største gæld: | 297' DKK Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nanna Kjær Fotografi ApS (7 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2016 ved Nanna Kjær Fotografi i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nanna Kjær Kjeldsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Nanna i 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nanna Kjær Fotografi ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nanna Kjær Fotografi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2017
Registreringsdato: 04.01.2017 -
Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2017
Registreringsdato: 04.01.2017 -
Nanna Kjær Fotografi (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Nanna har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.08.2022 - 10.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
26.05.2016 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) landede et overskud på 60' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nanna Kjær Fotografi IVS (Nu: Nanna Kjær Fotografi ApS) landede et underskud på 202' DKK.