Jonas Hjorth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øglekærgård v/ Jonas Hjorth (Ejer) |
Største overskud: | 348' DKK Digital Nordic Car Group ApS (2022-23) |
Største underskud: | -19' DKK Botilbuddet Øglekærgård ApS (2022) |
Største egenkapital: | 370' DKK Digital Nordic Car Group ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.605' DKK Digital Nordic Car Group ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Digital Nordic Car Group ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Digital Nordic Car Group ApS (4 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2016 i Øglekærgård v/ Jonas Hjorth (tidligere Øglekærgård) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jonas Hjorth Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jonas i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 22. januar 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Digital Nordic Car Group ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Digital Nordic Car Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Botilbuddet Øglekærgård ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
Botilbuddet Øglekærgård ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
Botilbuddet Øglekærgård ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2022 - 17.04.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
25.06.2020 - 26.07.2020
Ejer og Direktør
25.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Stifter og Ejer
16.05.2016 - 22.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Digital Nordic Car Group ApS fremviste et overskud på 348' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Botilbuddet Øglekærgård ApS fremviste et underskud på 19' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Vita Eva Christensen.