Christian Lorenzato
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ris-8 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 76' DKK Risotto Bar ApS (2020) |
Største underskud: | -218' DKK Ris-8 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 115' DKK Risotto Bar ApS (2022) |
Største gæld: | 958' DKK Ris-8 ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af Risotto Bar ApS (6 år 6 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2016 ved Ris-8 ApS med titlen som Ejer og Direktør. Christian Lorenzato købte en part af virksomheden d. 18. maj 2016 og havde dermed en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Christian af: Nikoline Rose-Henriksen. Rollen som Ejer og Direktør bestred Christian i 1 år 10 måneder, før stoppet den 17. april 2018.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2017 kunne vise et underskud på 26' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MadeByUS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Risotto Bar ApS
Via MadeByUS ApS
Direktørposter (2)
-
Risotto Bar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2018 -
MadeByUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2018
Tidslinje (11)
-
MadeByUS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
MadeByUS IVS (Nu: MadeByUS ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Ris-8 ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.11.2018
Registreringsdato: 06.11.2018
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.03.2018 - 11.04.2022
Direktør
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.03.2018 - 11.04.2022
Direktør
20.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.05.2016 - 17.04.2018
Ejer
18.05.2016 - 18.04.2018
Direktør
18.05.2016 - 06.11.2018
Reel ejer
18.04.2018 - 17.06.2020
Ejerandel: 50%
Christian Lorenzato er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MadeByUS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 98' DKK. Igennem holdingselskabet MadeByUS ApS har Christian derfor også ejerandele i Risotto Bar ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Lorenzato, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Risotto Bar ApS kunne offentliggøre et overskud på 76' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Ris-8 ApS kunne offentliggøre et underskud på 218' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (Risotto Bar ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (MadeByUS ApS).