Lars Mastrup
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KM Consult IVS (Stifter) |
Største overskud: | 1.324' DKK Mastrup Silkeborg ApS (2021) |
Største underskud: | -735' DKK Mastrup Silkeborg ApS (2018) |
Største egenkapital: | 4.152' DKK Mastrup Silkeborg ApS (2021) |
Største gæld: | 131' DKK Mastrup Silkeborg ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mastrup Silkeborg ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Mastrup Silkeborg ApS (6 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2016 ved KM Consult IVS med titlen som Stifter og Ejer. Denne rolle bestred Lars Mastrup i 5 år 1 måned, før stoppet den 21. juni 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 2' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. juni 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
Mastrup Silkeborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KM Consult IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
Mastrup Silkeborg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2017
Registreringsdato: 09.11.2017 -
KM Consult IVS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2016
Registreringsdato: 17.05.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.05.2016 - 21.06.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.11.2017 - 10.04.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bodil Mastrup.