Karin Rabjerg Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRIMSTRUP MASKINER APS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.784' DKK GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS) (2022) |
Største underskud: | -605' DKK GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS) (2019) |
Største egenkapital: | 3.558' DKK GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS) (2023) |
Største gæld: | 10.885' DKK GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS) (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bo-og Jobuddannelse Horsens (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2016 i GRIMSTRUP MASKINER APS (tidligere GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Karin Rabjerg Vestergaard i 1 måned, inden stoppet d. 1. juni 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.405' DKK.
Tidslinje (2)
-
GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
GRIMSTRUP MASKINFORRETNING ApS (Nu: GRIMSTRUP MASKINER APS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016
Blå bog (fortsat)
Karin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2016 - 01.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Henrik Thunbo Pedersen.