Jacob Heilskov Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.H.Mal (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.H.Mal (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2016 hos J.H.Mal med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jacob Heilskov Mortensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jacob nu bestreddet i 8 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor malerforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.H.Mal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Kortika Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
Kortika ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Kortika Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.03.2021 - 09.08.2024
Direktør
05.03.2021 - 28.02.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.03.2021 - 14.03.2023
Direktør
08.03.2021 - 28.02.2023
Ejerandel: 25%
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Thomas Væver Andersen.