Nicolai Alexander Allin
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peebls (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK NAA Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 0' DKK NAA Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peebls (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2020 hos Peebls (tidligere Waiting) med titlen som Ejer. Nicolai Alexander Allin erhvervede virksomheden Peebls d. 1. april 2020. Nicolai har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer har Nicolai nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen vikarbureauer.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Peebls
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
peebls Group Holding ApS
Ejerandel: 100% -
NAA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
peebls ApS
Via peebls Group Holding ApS -
Peebls Danmark ApS
Via NAA Holding ApS
Direktørposter (4)
-
peebls Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2021 -
peebls ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021 -
NAA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
Peebls Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022
Tidslinje (9)
-
peebls Group Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2023
Registreringsdato: 18.07.2023 -
peebls ApS (Nu: peebls Group Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.07.2023
Registreringsdato: 17.07.2023 -
NAA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.11.2021 - 17.07.2023
Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.10.2021 - 17.07.2023
Direktør
19.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nicolai Alexander Allin er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• NAA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK.
• peebls Group Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Nicolai Alexander Allin, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (Peebls Danmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (Peebls Danmark ApS).