Frank Hansen Kiim
Erhvervsaktiv: | 25. apr. 2016 - 5. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | GAVEFABRIKKEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.545' DKK GAVEFABRIKKEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 61.562' DKK GAVEFABRIKKEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 66.739' DKK GAVEFABRIKKEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos GAVEFABRIKKEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GAVEFABRIKKEN A/S (7 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Frank Hansen Kiim. Sidste gang Frank var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2016 hos GAVEFABRIKKEN A/S som Bestyrelsesmedlem. For helt nøjagtig 1 år siden. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Frank Hansen Kiim i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 31. august 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 49.545' DKK.
Tidslinje (4)
-
GAVEFABRIKKEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
GAVEFABRIKKEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
GAVEFABRIKKEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023
Blå bog (fortsat)
Frank Hansen Kiim har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos GAVEFABRIKKEN A/S der præsenterede et overskud på 49.545' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2016 til 2023 hos GAVEFABRIKKEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Torben Yde Jensen.