Søren Buron
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buron Holding IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.633' DKK Buron Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -52' DKK Neon Fusion ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.673' DKK Buron Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 73' DKK Neon Fusion ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Neon Fusion ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af lawra.io IVS (4 år 11 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2016 i Buron Holding IVS som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Søren Buron der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Stifter og Ejer havde Søren i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. august 2017.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Buron Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Neon Holding Aps. UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Buron Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Buron Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Neon Fusion ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Neon Fusion ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Neon Fusion ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.2021 - 27.04.2023
Ejer
28.04.2023 - 14.05.2024
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.03.2017 - 21.02.2022
Ejer
31.05.2018 - 21.02.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.10.2017 - 30.09.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.04.2016 - 08.01.2019
Direktør
21.04.2016 - 31.08.2017
Ejerandel: 100%
Søren Buron er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Buron Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.673' DKK. Igennem sit holdingselskab Buron Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i Neon Holding Aps. (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Buron, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Buron Holding ApS fremviste et overskud på 1.633' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Neon Fusion ApS fremviste et underskud på 52' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Sophie Margrethe Bohr Grønbæk.