Frigg Hinge Bonde
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (Direktør) |
Største overskud: | 14' DKK Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (2016) |
Største underskud: | -15' DKK Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (2017) |
Største egenkapital: | 11' DKK Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (2016) |
Største gæld: | 37' DKK Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS (3 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2016 i Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Frigg Hinge Bonde i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 20. august 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 14' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. januar 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Joiners and makers copenhagen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2023
Tidslinje (7)
-
Joiners and makers copenhagen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
Møbelsnedkeriet Elk (Nu: Fige møbelsnedkeri) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
Møbelsnedkeriet Elk (Nu: Fige møbelsnedkeri) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Frigg har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2020 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.04.2016 - 20.08.2019
Ejer
04.04.2016 - 14.01.2020
Reel ejer
30.09.2018 - 14.01.2020
Ejerandel: 51%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS kunne offentliggøre et overskud på 14' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Frigg Hinge Bonde møbler og finsnedkeri IvS kunne offentliggøre et underskud på 15' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frigg' netværk er Lauge Majgaard Christensen.