Gritt Elmqvist Bendixen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | INCITARE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 382' DKK INCITARE A/S (2018-19) |
Største underskud: | -224' DKK INCITARE A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.173' DKK INCITARE A/S (2013-14) |
Største gæld: | 547' DKK INCITARE A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos INCITARE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INCITARE A/S (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2016 hos INCITARE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Gritt Elmqvist Bendixen i 6 år 2 måneder, inden stoppet den 27. juni 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 72' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
INCITARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Dato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
INCITARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
INCITARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022
Navnehistorik (2)
-
06.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 05.08.2024
Blå bog (fortsat)
Gritt Elmqvist Bendixen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos INCITARE A/S der præsenterede et overskud på 382' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos INCITARE A/S der præsenterede et underskud på 224' DKK.
Gritt har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2016 til 2022 hos INCITARE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Gritt' netværk er Kurt Johannes Larsen.