Salah Ibrahim
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SI Kagekrukken IVS (Direktør) |
Største overskud: | 22' DKK (r)Evolution ApS (2022) |
Største underskud: | -7' DKK (r)Evolution ApS (2023) |
Største egenkapital: | 61' DKK (r)Evolution ApS (2022) |
Største gæld: | 91' DKK (r)Evolution ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ABUTA Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SI Kagekrukken IVS (4 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2016 ved SI Kagekrukken IVS i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Salah Ibrahim der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer bestred Salah i 3 år 5 måneder, før stoppet den 19. august 2019.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2017 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ABUTA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
(r)Evolution ApS
Via ABUTA Holding ApS -
HegnXperten ApS
Via ABUTA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ABUTA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2022 -
(r)Evolution ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2022
Tidslinje (15)
-
(r)Evolution ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Hans Christians ApS (Nu: Hurtig Transport ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
Hans Christians ApS (Nu: Hurtig Transport ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023
Blå bog (fortsat)
Salah har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2022 - 08.07.2024
Direktør og Reel ejer
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Reel ejer
13.12.2022 - 10.11.2023
Direktør
14.12.2022 - 10.11.2023
Bestyrelsesmedlem
15.01.2023 - 10.11.2023
Ejerandel: 30% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.03.2016 - 05.05.2020
Reel ejer
20.12.2017 - 05.05.2020
Ejerandel: 100%
Salah Ibrahim er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ABUTA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet ABUTA Holding ApS har Salah derfor også andele i (r)Evolution ApS (66.66-89.99%) og HegnXperten ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Salah Ibrahim, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor (r)Evolution ApS kunne fremvise et overskud på 22' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor (r)Evolution ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK ((r)Evolution ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50' DKK ((r)Evolution ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (ABUTA Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Salah' netværk er Elias Ali.