Janni Thusgaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | J&R Børnepasning (Ejer) |
Største overskud: | 44' DKK Zediment ApS (2021) |
Største underskud: | -156' DKK Zediment ApS (2023) |
Største egenkapital: | 534' DKK Zediment ApS (2021) |
Største gæld: | 50' DKK Zediment ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Zediment ApS (2 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 i J&R Børnepasning i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Janni Thusgaard Pedersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Janni i 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2016.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Zediment ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Zediment ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021 -
J&R Børnepasning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016
Blå bog (fortsat)
Janni har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - 30.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - 30.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Janni' netværk er Sanne Houlberg.