Vicky Hoffbeck Linde Willeberg
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTIO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mad Vicksen (1 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 ved ENTIO ApS (tidligere ENTIO A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Vicky Hoffbeck Linde Willeberg i 1 måned, før fratrædelsen den 25. april 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mad Vicksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Mad Vicksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023 -
ENTIO A/S (Nu: ENTIO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2016
Registreringsdato: 25.04.2016 -
ENTIO A/S (Nu: ENTIO ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2016
Registreringsdato: 21.03.2016
Blå bog (fortsat)
Vicky har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2016 - 25.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab