Regin Dahl
Erhvervsaktiv: | 17. mar. 2016 - 8. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Dahl&Vin (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -159' DKK RenSaft ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 40' DKK RenSaft ApS (2023) |
Største gæld: | 133' DKK RenSaft ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dahl&Vin (8 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2016 i Dahl&Vin i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Regin Dahl og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Regin nu besiddet i 8 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dahl&Vin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Musikforeningen Insula
Fratrådt som repræsentantDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
RenSaft ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024 -
RenSaft ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024
Blå bog (fortsat)
Regin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
08.02.2024 - 25.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2021 - 08.09.2024
Ejerandel: 25%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor RenSaft ApS landede et underskud på 159' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Regin' netværk er Nikolaj Landrok.