Jeanette Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | A1-Huse ApS (Direktør) |
Største overskud: | 445' DKK CADvice IVS (Nu: CADvice ApS) (2021) |
Største underskud: | -404' DKK CADvice IVS (Nu: CADvice ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 95' DKK A1-Huse ApS (2017-18) |
Største gæld: | 6.332' DKK A1-Huse ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CADvice IVS (Nu: CADvice ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dr. Clausen eget Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2016 hos A1-Huse ApS med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør bestred Jeanette Clausen i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 13. december 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 33' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dr. Clausen eget Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CADvice ApS
Via Dr. Clausen eget Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CADvice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Dr. Clausen eget Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
CADvice IVS (Nu: CADvice ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
Dr. Clausen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018 -
Dr. Clausen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jeanette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2017 - Stadig aktiv
Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.03.2016 - 13.12.2018
Ejer
11.04.2016 - 29.11.2017
Reel ejer
29.11.2017 - 13.12.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.03.2016 - 13.12.2018
Ejer
11.04.2016 - 13.12.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CADvice IVS (Nu: CADvice ApS) kunne offentliggøre et overskud på 445' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CADvice IVS (Nu: CADvice ApS) kunne offentliggøre et underskud på 378' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 378' DKK (CADvice IVS (Nu: CADvice ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (Dr. Clausen eget Holding IVS (Nu: Dr. Clausen eget Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -989' DKK (CADvice IVS (Nu: CADvice ApS)).