Christopher Sofus Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CR-Measurement IVS (Stifter) |
Største overskud: | 571' DKK WaterWebTools ApS (2023) |
Største underskud: | -127' DKK WaterWebTools ApS (2022) |
Største egenkapital: | 620' DKK WaterWebTools ApS (2023) |
Største gæld: | 214' DKK WaterWebTools ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af C-Consult (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2016 hos CR-Measurement IVS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Christopher Sofus Nielsen i 5 år 7 måneder, før stoppet d. 15. oktober 2021.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. oktober 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C-Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Christopher Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WaterWebTools ApS
Via Christopher Nielsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Christopher Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2021 -
WaterWebTools ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021
Tidslinje (8)
-
CR-Measurement IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021 -
CR-Measurement IVS
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021 -
WaterWebTools ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021
Blå bog (fortsat)
Christopher har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Christopher Nielsen Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
10.03.2016 - 15.10.2021
Ejer
11.10.2017 - 15.10.2021
Ejerandel: 50%
Christopher Sofus Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christopher Nielsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20' DKK. Igennem holdingselskabet Christopher Nielsen Holding ApS har Christopher derfor også ejerandele i WaterWebTools ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Christopher Sofus Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor WaterWebTools ApS kunne offentliggøre et overskud på 571' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WaterWebTools ApS kunne offentliggøre et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 571' DKK (WaterWebTools ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Christopher Nielsen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 620' DKK (WaterWebTools ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (Christopher Nielsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Anders Lehmann.