Murat Oymak
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kebaben ApS (Ejer) |
Største overskud: | 142' DKK Østerbro Shawarma ApS (2020) |
Største underskud: | -418' DKK IO ApS (2023) |
Største egenkapital: | 320' DKK A-Byg og Rådgivning ApS (2023) |
Største gæld: | 1.164' DKK IO ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Østerbro Shawarma ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af A-3 Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 i Kebaben ApS i rollen som Ejer og Direktør. Murat Oymak erhvervede virksomheden Kebaben ApS d. 2. marts 2016. Murat der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Direktør bestred Murat i , før fratrædelsen d. 31. marts 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 60' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A-3 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Østerbro Shawarma ApS
Via A-3 Holding ApS -
A-Byg og Rådgivning ApS
Via A-3 Holding ApS
Direktørposter (4)
-
A-3 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2019 -
A-Byg og Rådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2020 -
Østerbro Shawarma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2019 -
IO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
IO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024 -
A-Byg og Rådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020 -
Magic Hands ApS (Nu: Naturens Frisør ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020
Blå bog (fortsat)
Murat har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
20.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.02.2019 - Stadig aktiv
Direktør
22.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
16.10.2019 - 05.03.2020
Ejerandel: 100%
Murat Oymak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A-3 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 207' DKK. Gennem holdingselskabet A-3 Holding ApS har Murat derfor også andele i Østerbro Shawarma ApS (66.66-89.99%) & A-Byg og Rådgivning ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Murat Oymak, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Østerbro Shawarma ApS kunne fremvise et overskud på 142' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor A-3 Holding IVS (Nu: A-3 Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16' DKK (A-Byg og Rådgivning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 418' DKK (IO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 320' DKK (A-Byg og Rådgivning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -732' DKK (IO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Murat' netværk er Ahmet Arikan.