Emil Graa Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HS ERHVERVSEJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.592' DKK HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (2021-22) |
Største underskud: | -1.240' DKK HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.002' DKK HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (2021-22) |
Største gæld: | 13.924' DKK HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (2018-19) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2016 hos HS ERHVERVSEJENDOMME A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Emil Graa Karlsen i 4 måneder, inden stoppet den 28. juni 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juni 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
HS ERHVERVSEJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2016
Registreringsdato: 28.06.2016 -
HS ERHVERVSEJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2016
Registreringsdato: 25.02.2016 -
HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2016
Registreringsdato: 25.02.2016
Blå bog (fortsat)
Emil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2016 - 28.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Emil Graa Karlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER der præsenterede et overskud på 4.592' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER der præsenterede et underskud på 1.240' DKK.
Emil har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 7 måneder fra 2016 til i dag hos HØJBJERG SMEDIE A/S STÅLKONSTRUKTIONER.
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Jakob Graa Karlsen.